Para multiplicar cualquier número de dos o más dígitos por 11, existen distintos métodos. En éste artículo se analizan algunos métodos.

Método 1

Usar la fuerza bruta, que consiste en aplicar el método que todos aprendemos en la primaria.

Método 2

Un método muy eficaz es multiplicar el número por 10 y después agregar el número original una vez

Ejemplo:

24 × 11 = (24×10) + 24 = 240 + 24 = 264

Podemos ampliar éste método como se muestra en el siguiente ejemplo

24 × 21 = 24 × 10 + 24 × 10 + 21 = 240 + 240 + 24 = 480 + 21 = 601

Método 3

Un tercer método para multiplicar un número de dos dígitos por 11 consiste en lo siguiente, como se muestra en el ejemplo.

Consideremos 24 × 11. En el resultado, el dígito más a la izquierda, coincide con el dígito más a la izquierda del número 24. El dígito más al a derecha, coincide con el dígito más la derecha del número 24. Finalmente, la parte de en medio del resultado, coincide con la suma de los dos dígitos del número 24. Así, se obtiene lo siguiente.

24 × 11 = 264

En el caso en que la suma de en medio sea superior a 9, se agrega el dígito de las decenas de dicha suma, al dígito de la izquierda del resultado, como se muestra en el siguiente ejemplo.

56 × 11 = 5 * (5+6) * 6 = 5 * 11 * 6 = (5+1) * 1 * 6 = 616

Con una pequeña variante, el método funciona al multiplicar un número de más de 2 dígitos con 11. Veamos el siguiente ejemplo.

Consideremos 514 × 11 . En el resultado, el dígito más a la izquierda, como en el caso anterior, coincide con el dígito más a la izquierda de 514. El siguiente dígito a la derecha, es igual al resultado de la suma de 5 y 1. Enseguida, el tercer dígito es la suma del 1 y el 4. Finalmente, el dígito más la derecha del resultado es igual a 4.

514 × 11 = 5 * (5+1) * (1+4) * 4 = 5654

El método se aplica a números con más de 3 dígitos como se muestran en los siguientes dos ejemplos.

Multiplicación de un número de 4 dígitos por 11.

2463 × 11 = 2 * (2+4) * (4+6) * (6+3) * 3 = 26 * (10) * 93 = 2 * (6+1) * (0) 93 = 17093

Multiplicación de un número de 5 dígitos por 11.

14629 × 11 = 1 * (1+4) * (4+6) * (6+2) * (2+9) * 9 = 1 * (5) * (10) * (8) * (11) * 9 = 1 * (5+1) * (0) * (8+1) * 1 * 9 = 160919